Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: EJ-TU Holding ApS, KATME Holding ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-01 fjernes Legale ejere: Seluma Holding ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-01 tilføjes Reelle ejere: Emil Jacobsen, Kim Jacobsen (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-11-30 fjernes Legale ejere: KATME Holding ApS, EJ-TU Holding ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-11-30 fjernes Reelle ejere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Over Jerstalvej 16, 6500 Vojens (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Over Jerstalvej 16, 6500 Vojens (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-06 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET HADERSLEV GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-09-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Legale ejere: EJ-TU Holding ApS, Seluma Holding ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2021-10-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-27 tilføjes Vedtægter: 2021-10-27 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-09-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Over Jerstalvej 16, 6500 Vojens (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2019-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden Vest 87, 6500 Vojens (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-16 tilføjes Vedtægter: 2019-06-16 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 tilføjes Legale ejere: KATME Holding ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2019-05-22 fjernes Legale ejere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden Vest 87, 6500 Vojens (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2017-04-11 tilføjes Direktion: Kim Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive flytteforretning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Legale ejere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2017-04-11 tilføjes Navne: Haderslev/Vojens Flytteforretning ApS (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Reelle ejere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2017-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2017-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2017-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Stiftere: Kim Jacobsen (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2017-04-11 tilføjes Vedtægter: 2017-04-11 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2017-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)