Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-05 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Legale ejere: INTER TRADE HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Navne: INTER-PHYTO 6 ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Reelle ejere: Niels Jørn Kiil (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Stiftere: INTER TRADE HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Knuds Alle 39, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-20 fjernes Direktion: Niels Jørn Kiil (direktør) (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-01-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Knuds Alle 39, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2017-04-05 tilføjes Direktion: Niels Jørn Kiil (direktør) (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2017-04-05 tilføjes Formål: Selskabet formål er at drive produktudvikling af og handel med kemikalier, samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-05 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Legale ejere: INTER TRADE HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Navne: INTER-PHYTO 6 ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Reelle ejere: Niels Jørn Kiil (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Stiftere: INTER TRADE HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2017-04-05 tilføjes Vedtægter: 2017-04-05 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-21)