Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Hovedbranche | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-01 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-08-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 8, st. mf., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsgade 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er formidling og digitalisering af salg og distribution af seafood produkter og heraf forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Direktionen. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-07 tilføjes Vedtægter: 2018-01-07 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-01-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: J. Moeller Holding ApS (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-31 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsgade 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2017-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-04-11 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Direktion: Jan Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er salg og distribution af seafood produkter. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2017-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-11 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Hjemmeside: www.SynchroniSea.com (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: jm@SynchroniSea.com (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Legale ejere: Jan Møller (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-04-11 fjernes Legale ejere: Jan Møller (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-04-11 tilføjes Navne: SynchroniSea ApS (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Reelle ejere: Jan Møller (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Stiftere: Jan Møller (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Jan Møller (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-04-11 tilføjes Vedtægter: 2017-04-11 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-11)