Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Navne: DOAN HOLDINGS ApS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 fjernes Navne: DOAN HOLDINGS IVS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Vedtægter: 2021-09-10 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2017-07-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kim Loan Udlejning ApS. (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2021-08-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-17 (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2019-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2019-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2019-02-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-13 tilføjes Direktion: Quoc Thang Doan (direktør) (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2018-12-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Bestyrelse: Quoc Thang Doan (formand) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Quoc Thang Doan (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibhus Skovly 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Bestyrelse: Quoc Thang Doan (formand) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-04-07 tilføjes Direktion: Quoc Thang Doan (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og forvalte datterselskaber. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-07 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Legale ejere: Quoc Thang Doan (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Navne: DOAN HOLDINGS IVS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Reelle ejere: Quoc Thang Doan (offentliggjort 2019-02-02)
Den 2017-04-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Stiftere: Quoc Thang Doan (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-04-07 tilføjes Vedtægter: 2017-04-07 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)