Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2017-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Tasfo MunkeMosePark ApS. (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2022-03-18 fjernes Direktion: Kristian Skriver Laustsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-22 tilføjes Direktion: Kristian Skriver Laustsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-02-21 fjernes Direktion: Kristian Skriver Laustsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 tilføjes Reelle ejere: Jesper Steen Tastesen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-08-16 fjernes Reelle ejere: Viggo Madsen Tastesen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munke Mose Allé 1, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 89, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-05-03 tilføjes Legale ejere: Nijo3 ApS, Nijo2 ApS, Tasfo Generations 3 ApS, Tasfo Generations 2 ApS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-03 fjernes Legale ejere: Tasfo Investments A/S (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 tilføjes Direktion: Kristian Skriver Laustsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2018-06-27 tilføjes Legale ejere: Tasfo Investments A/S (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-06-27 fjernes Legale ejere: Lars Damsholdt Balle Invest ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-26 fjernes Legale ejere: Tasfo Investments A/S (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 89, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2017-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strevelinsvej 28, 4., 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-05-16 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-05-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-05-16 tilføjes Legale ejere: Tasfo Investments A/S, Lars Damsholdt Balle Invest ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-05-16 fjernes Legale ejere: NIJO ApS, Tasfo Generations ApS (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 tilføjes Navne: Byg&Projekt ApS (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-15 fjernes Navne: JEDO 2 ApS (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 tilføjes Vedtægter: 2017-05-16 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strevelinsvej 28, 4., 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-04-10 tilføjes Direktion: Jesper Steen Tastesen (direktør) (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, samt erhverve, udvikle, drive og finansiere fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-10 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Hjemmeside: www.tasfo.dk (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jst@tasfo.dk (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Legale ejere: NIJO ApS, Tasfo Generations ApS (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-04-10 tilføjes Navne: JEDO 2 ApS (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-04-10 tilføjes Reelle ejere: Viggo Madsen Tastesen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2017-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Stiftere: Tasfo Generations ApS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Vedtægter: 2017-04-10 (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-10)