Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Atlantic Chartering Services ApS. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Anders Ellekjær Francke (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-06-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naboløs 1, 3. tv., 1206 København K (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Direktion: Anders Ellekjær Francke (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-06 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Legale ejere: Anders Ellekjær Francke (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-04-06 tilføjes Navne: AEF Provident ApS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Reelle ejere: Anders Ellekjær Francke (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Stiftere: Anders Ellekjær Francke (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-04-06 tilføjes Vedtægter: 2017-04-06 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)