Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Hvidhvask | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellerødvej 5, 7790 Thyholm (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-05 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Legale ejere: Gitte Frost Mortensen (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Navne: Frost Holding Thyholm ApS (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Reelle ejere: Gitte Frost Mortensen (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Stiftere: Janne Jensen, Gitte Frost Mortensen (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Egebjerg Ejendom ApS. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Egebjerg Invest Thyholm ApS. (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-04-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ny Egebjerg Maskinstation ApS. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HELLERØD MINK ApS. (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2023-05-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Gitte Frost Mortensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Revisor: NORDMORS REVISION V/PETER DJERNES (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-18 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-01-05 tilføjes Revisor: NORDMORS REVISION V/PETER DJERNES (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-01-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerødvej 5, 7790 Thyholm (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2019-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellerødvej 5, 7790 Thyholm (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2018-12-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2018-04-06 tilføjes Vedtægter: 2018-04-06 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2018-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2018-04-01 tilføjes Legale ejere: Gitte Frost Mortensen (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2018-04-01 tilføjes Reelle ejere: Gitte Frost Mortensen (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2018-03-31 fjernes Legale ejere: Gitte Frost Mortensen, Janne Jensen (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-03-31 fjernes Reelle ejere: Gitte Frost Mortensen, Janne Jensen (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerødvej 5, 7790 Thyholm (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2017-04-05 tilføjes Direktion: Gitte Frost Mortensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2017-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er investere i datterselskabsanparter og investeringer i øvrigt efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-05 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Legale ejere: Gitte Frost Mortensen, Janne Jensen (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-04-05 tilføjes Navne: Frost Holding Thyholm ApS (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Reelle ejere: Gitte Frost Mortensen, Janne Jensen (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-04-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-04-05 tilføjes Stiftere: Janne Jensen, Gitte Frost Mortensen (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2017-04-05 tilføjes Vedtægter: 2017-04-05 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)