Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Dekret | Direktion | ||||
Revisor | RekonstruktionsplanIndkaldelseFordringshavere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-29 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@carotrading.net (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Legale ejere: ROZ Holding IVS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Navne: CARO Trading ApS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Reelle ejere: René Ogrocki (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Stiftere: René Ogrocki (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2022-02-05 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-05-06 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-01-07 Statstidende Dekret
Den 2019-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2019-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-12-20 fjernes Direktion: René Ogrocki (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-12-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 Statstidende RekonstruktionsplanIndkaldelseFordringshavere
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2018-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2018-09-12 tilføjes Navne: CARO Trading ApS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2018-09-11 fjernes Navne: CARO Trading IVS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-12 tilføjes Vedtægter: 2018-09-12 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2018-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2018-09-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: René Ogrocki (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-04-24 tilføjes Legale ejere: ROZ Holding IVS (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-04-24 fjernes Legale ejere: René Ogrocki (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-24 tilføjes Vedtægter: 2017-04-24 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2017-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 39, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Direktion: René Ogrocki (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2017-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med import og eksport af biler (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-29 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@carotrading.net (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Legale ejere: René Ogrocki (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-03-29 tilføjes Navne: CARO Trading IVS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2017-03-29 tilføjes Stiftere: René Ogrocki (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2017-03-29 tilføjes Vedtægter: 2017-03-29 (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-29)