Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Bestyrelse | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | Binavne | ||||
Formål | Navne | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hjemmeside | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ewii@ewii.com (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Kontaktoplysninger: varmepumper@ewii.com (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-11 tilføjes Bestyrelse: Christina Aabo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 12.000.000,00 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Vedtægter: 2023-11-01 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-08-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-07-31 fjernes Bestyrelse: Olaf Bjørn Spliid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-06-07 tilføjes Bibranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-06 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Binavne: EWII Varmepumper A/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kommerciel infrastruktur og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2022-12-19 tilføjes Navne: EWII Kommerciel Infrastruktur A/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-18 fjernes Navne: EWII Varmepumper A/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-19 tilføjes Vedtægter: 2022-12-19 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2022-10-27 tilføjes Vedtægter: 2022-10-27 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-17 tilføjes Bestyrelse: Marianne Quistgaard Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2022-08-17 fjernes Bestyrelse: Niels Riis Lindholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-17 tilføjes Direktion: Claus Møller (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Olaf Bjørn Spliid (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 tilføjes Hjemmeside: www.ewii.com (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: varmepumper@ewii.com (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2021-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: ewii@ewii.com (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 tilføjes Binavne: EWII FyrFyret A/S (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-21 tilføjes Binavne: EWII Fyrfyret ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-21 fjernes Binavne: EWII Fyrfyret ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-20 fjernes Binavne: EWII FyrFyret IVS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ewii@ewii.com (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2020-12-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@fyrfyret.dk (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-22 tilføjes Navne: EWII Varmepumper A/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Navne: EWII Varmepumper ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-21 fjernes Navne: EWII Varmepumper ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-20 fjernes Navne: EWII Varmepumper IVS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-22 tilføjes Vedtægter: 2020-12-22 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2020-12-21 tilføjes Vedtægter: 2020-12-21 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Bestyrelse: Niels Riis Lindholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 fjernes Direktion: Lars Bonderup Bjørn (direktør) (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-02 tilføjes Binavne: EWII FyrFyret IVS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-02 tilføjes Navne: EWII Varmepumper IVS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-11-01 fjernes Navne: Fyrfyret IVS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Vedtægter: 2020-11-02 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokbjerg 30, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej Vest 43, 6600 Vejen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Vedtægter: 2020-09-17 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-09-15 tilføjes Direktion: Lars Bonderup Bjørn (direktør) (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-09-15 fjernes Direktion: Dennis Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-15 tilføjes Legale ejere: EWII A/S (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-15 fjernes Legale ejere: SOLAR A/S (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-23 tilføjes Direktion: Frank Holbech Simonsen (direktør) (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2018-02-23 fjernes Direktion: Bo Michaelsen (direktør) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej Vest 43, 6600 Vejen (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2017-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 1256 København K (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-21 tilføjes Direktion: Bo Michaelsen (direktør) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-06-21 fjernes Direktion: Anders Agervold (direktør) (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge varmepumper på abonnement og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2017-06-21 tilføjes Vedtægter: 2017-06-21 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2017-05-30 tilføjes Legale ejere: SOLAR A/S (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2017-05-30 fjernes Legale ejere: GREENTECH ADVISOR ApS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 1256 København K (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Anders Agervold (direktør) (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-04-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge varmepumper på abonnement og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-08)
Den 2017-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-01 (offentliggjort 2017-04-08)
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-08)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-08)
Den 2017-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@fyrfyret.dk (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: GREENTECH ADVISOR ApS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-04-01 tilføjes Navne: Fyrfyret IVS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-08)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-08)
Den 2017-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2017-04-01 tilføjes Stiftere: GREENTECH ADVISOR ApS (offentliggjort 2017-04-08)
Den 2017-04-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-04-01 tilføjes Vedtægter: 2017-04-01 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-08)