Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kuhlausgade 31, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-06 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Legale ejere: John Vindahl Fabienke (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Navne: Amarok Holding ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Reelle ejere: John Vindahl Fabienke (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Stiftere: John Vindahl Fabienke (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Arqitekta ApS. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-12)
Den 2023-03-10 Statstidende Dekret
Den 2023-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-12)
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-12)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: John Vindahl Fabienke (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-11-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kuhlausgade 31, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2020-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: I.H.Mundts Vej 36, 2830 Virum (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-07-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-07-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-21 tilføjes Vedtægter: 2017-07-21 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: I.H.Mundts Vej 36, 2830 Virum (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2017-04-06 tilføjes Direktion: John Vindahl Fabienke (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2017-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i danske aktie- og anpartsselskaber samt anden, efter direktionens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-06 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Legale ejere: John Vindahl Fabienke (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Navne: Amarok Holding ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Reelle ejere: John Vindahl Fabienke (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Stiftere: John Vindahl Fabienke (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2017-04-06 tilføjes Vedtægter: 2017-04-06 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)