Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2017-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjert Stationsvej 1, 6091 Bjert (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Direktion: Tine Kronow von Qualen (direktør) (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-07 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Legale ejere: Tine Kronow von Qualen, Henrik Schrøder von Qualen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Navne: THEA Holding ApS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Stiftere: Tine Kronow von Qualen, Henrik Schrøder von Qualen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjert Stationsvej 1, 6091 Bjert (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Direktion: Tine Kronow von Qualen (direktør) (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-07 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Legale ejere: Tine Kronow von Qualen, Henrik Schrøder von Qualen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Navne: THEA Holding ApS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Stiftere: Tine Kronow von Qualen, Henrik Schrøder von Qualen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Vedtægter: 2017-04-07 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Sønderbyvej 2 ApS. (offentliggjort 2017-11-15)