Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Axelgaard Jensen (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Søren Aabel Jensen (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-09-29 fjernes Reelle ejere: Rasmus Axelgaard Jensen (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-02-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Toftsvej 17, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Direktion: Rasmus Axelgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af bolig og landbrugsjord samt investering i kapitalandele. (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-04 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Legale ejere: Axelgaard Holding A/S, AABEL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Navne: Thirupvej 6A ApS (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Axelgaard Jensen, Søren Aabel Jensen (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2017-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Stiftere: Axelgaard Holding A/S, AABEL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Vedtægter: 2017-04-04 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-07)