Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | Revisor | ||||
Vedtægter | xbrl | Kapital | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GS-EUROLASER A/S. (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2020-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærvej 23, 8722 Hedensted (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-07 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Legale ejere: ANJO HOLDING 2013 ApS, FLE HOLDING ApS, Mette Skjødt Mikkelsen (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Navne: Selskabet af 5. april 2019 ApS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Reelle ejere: Mette Skjødt Mikkelsen (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Stiftere: Ronni Kristensen Holding IVS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-10 Statstidende Dekret
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-04-15 fjernes Direktion: Mette Skjødt Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-05 tilføjes Direktion: Mette Skjødt Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-05 fjernes Direktion: Ronni Odd Kristensen (direktør) (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-15 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 23, 8722 Hedensted (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmelundsvej 2, 8963 Auning (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-05 tilføjes Navne: Selskabet af 5. april 2019 ApS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-04-04 fjernes Navne: GSE Holding ApS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-05 tilføjes Vedtægter: 2019-04-05 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-04-04 tilføjes Legale ejere: Mette Skjødt Mikkelsen (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-04-04 fjernes Legale ejere: Ronni Kristensen Holding IVS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-04-04 tilføjes Reelle ejere: Mette Skjødt Mikkelsen (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-04-04 fjernes Reelle ejere: Ronni Odd Kristensen (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2017-10-23 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-05-02 tilføjes Legale ejere: Ronni Kristensen Holding IVS, ANJO HOLDING 2013 ApS, FLE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2017-05-01 fjernes Legale ejere: Ronni Kristensen Holding IVS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-02 tilføjes Navne: GSE Holding ApS (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2017-05-01 fjernes Navne: GSE Holding IVS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-02 tilføjes Reelle ejere: Ronni Odd Kristensen (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2017-05-02 tilføjes Vedtægter: 2017-05-02 (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2017-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-05-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmelundsvej 2, 8963 Auning (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2017-04-07 tilføjes Direktion: Ronni Odd Kristensen (direktør) (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2017-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber eller tilknyttede selskaber. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-07 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-04-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 8.750,00 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-04-07 tilføjes Legale ejere: Ronni Kristensen Holding IVS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-07 tilføjes Navne: GSE Holding IVS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-04-07 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-04-07 tilføjes Stiftere: Ronni Kristensen Holding IVS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2017-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2017-04-07 tilføjes Vedtægter: 2017-04-07 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-22)