Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 63.000,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-08 tilføjes Vedtægter: 2020-12-08 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2018-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Imbro - Horsens I K/S. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Imbro Komplementar IVS. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-04-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Imbro - Højbjerg I A/S. (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PROTICA BOLIGINVEST AARHUS, SKØDSTRUP A/S. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Immo SPV1 ApS. (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2019-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IMBRO VÆKST - AARHUS CENTRUM A/S. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønsøvej 6, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Direktion: Thomas Hejlsberg (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i ejendomme, aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-06 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Legale ejere: DANSK PC PLANLÆGNING ApS, MMM INTERNATIONAL ApS, MORTEN ULRIK KRAMHØFT ApS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Navne: MMT Ejendomme ApS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Reelle ejere: Morten Ulrik Kramhøft, Kaj Max Nielsen, Thomas Hejlsberg (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Stiftere: MORTEN ULRIK KRAMHØFT ApS, MMM INTERNATIONAL ApS, DANSK PC PLANLÆGNING ApS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Vedtægter: 2017-04-06 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-06)