Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjel Jørn Pedersen | 25.08.2020 | 28.01.2022 | direktør |
Tobias Winckler-Carlsen | 05.09.2018 | 25.08.2020 | direktør |
Daniel von Bülow Bjergegaard | 05.09.2018 | 25.08.2020 | direktør |
Bertram Aarre | 05.09.2018 | 25.08.2020 | direktør |
Bertram Aarre | 15.02.2018 | 21.08.2018 | direktør |
Tobias Winckler-Carlsen | 06.04.2017 | 21.08.2018 | direktør |
Daniel von Bülow Bjergegaard | 06.04.2017 | 21.08.2018 | direktør |