Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglevej 8, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglevej 8, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 tilføjes Legale ejere: BIA HOLDING ApS, Anders Lockenwitz Petersen, Nikolaj Lockenwitz Petersen (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-30 fjernes Legale ejere: BIA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglevej 8, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2017-04-06 tilføjes Direktion: Michael Landsgrav Kristensen (direktør) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt at drive handels- og investeringsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-06 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Legale ejere: BIA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-04-06 tilføjes Navne: Guf Holding ApS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Reelle ejere: Michael Landsgrav Kristensen (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Stiftere: BIA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Vedtægter: 2017-04-06 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-06)