Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2017-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HKN Boliger ApS. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølundsgade 12, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Direktion: Henrik Munk Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve værdipapirer samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-03 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Legale ejere: Henrik Munk Nielsen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-04-03 tilføjes Navne: H. M. Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Reelle ejere: Henrik Munk Nielsen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-04-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Stiftere: Henrik Munk Nielsen (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Vedtægter: 2017-04-03 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-06)