Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Endrupvej 14, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Direktion: Poul Erik Staugaard Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-05 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Legale ejere: Poul Erik Staugaard Holm (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Navne: PESH Holding ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Reelle ejere: Poul Erik Staugaard Holm (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Stiftere: Poul Erik Staugaard Holm (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Endrupvej 14, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Direktion: Poul Erik Staugaard Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-05 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Legale ejere: Poul Erik Staugaard Holm (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Navne: PESH Holding ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Staugaard Holm (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Stiftere: Poul Erik Staugaard Holm (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Vedtægter: 2017-04-05 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-24)