Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Inventum Healthcare ApS. (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-08-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Valeur Labs ApS. (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Landevej 140, 2670 Greve (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Direktion: Kurt Laurits West Møller (direktør) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-06 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Legale ejere: Kurt Laurits West Møller (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-04-06 tilføjes Navne: Inventum Holding ApS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Reelle ejere: Kurt Laurits West Møller (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Stiftere: Kurt Laurits West Møller (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Vedtægter: 2017-04-06 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-06)