Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Molevej 8, 6. 27., 4600 Køge (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Molevej 8, 6. 27., 4600 Køge (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Molevej 8, 6. 27., 4600 Køge (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2023-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Molevej 8, 6. 27., 4600 Køge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Molevej 8, 6. 27., 4600 Køge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Molevej 8, 6. 27., 4600 Køge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-01-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-26 tilføjes Navne: SR Management ApS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-25 fjernes Navne: SR Management IVS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-26 tilføjes Vedtægter: 2021-09-26 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-01-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Molevej 8, 6. 27., 4600 Køge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Engen 33, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engen 33, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2017-04-06 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Direktion: Mogens Berg Nyvang (direktør) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre rekruttering, rådgivning, HR og dermed beslægtede aktiviteter.Virksomheden tegnes af (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-06 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: mogens@nyvang.dk (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Legale ejere: Mogens Berg Nyvang (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Navne: SR Management IVS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2017-04-06 tilføjes Reelle ejere: Mogens Berg Nyvang (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Stiftere: Mogens Berg Nyvang (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-06 tilføjes Vedtægter: 2017-04-06 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2017-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-06)