Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Skinnebach Dreves Nielsen | 21.12.2018 | 29.10.2019 | direktør |
Patrick Raymond Hansen | 11.04.2017 | 26.05.2021 | direktør |
Mathias Lykke Gammelgaard | 11.04.2017 | 21.12.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Skinnebach Dreves Nielsen | 21.12.2018 | 29.10.2019 | næstformand |
Patrick Raymond Hansen | 11.04.2017 | 29.10.2019 | formand |
Mathias Lykke Gammelgaard | 11.04.2017 | 21.12.2018 | næstformand |