Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Asåvej 21, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-15 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Hjemmeside: www.soundtech.dk (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Kontaktoplysninger: kj@soundtech.dk (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Navne: soundtech IVS (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes ObligatoriskEmail: kasperagjensen@hotmail.com (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Stiftere: René Mortensen, Kasper Lund Kirkegaard Jensen (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-09-19 fjernes Legale ejere: Kasper Lund Kirkegaard Jensen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 fjernes Reelle ejere: Kasper Lund Kirkegaard Jensen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2018-08-25 fjernes Direktion: Kasper Lund Kirkegaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2018-06-14 fjernes Direktion: René Mortensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-14 fjernes Legale ejere: René Mortensen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-14 fjernes Reelle ejere: René Mortensen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: René Mortensen, Kasper Lund Kirkegaard Jensen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-04-15 tilføjes Direktion: René Mortensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-04-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kj@soundtech.dk (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-15 tilføjes Legale ejere: René Mortensen, Kasper Lund Kirkegaard Jensen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asåvej 21, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udleje lyd og lys samt lave event. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-15 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Hjemmeside: www.soundtech.dk (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Navne: soundtech IVS (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes ObligatoriskEmail: kasperagjensen@hotmail.com (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Stiftere: René Mortensen, Kasper Lund Kirkegaard Jensen (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-08-25)
Den 2017-04-01 tilføjes Vedtægter: 2017-04-01 (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-29)