Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-04-03 sletter virksomheden Ejerskaber: GTV-Gruppen A/S. (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2017-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: GapSolutions A/S. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: GapSolutions A/S. (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gasvej 11 I/S. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GapSolutions A/S. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GapSolutions A/S. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2022-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GTV-Gruppen A/S. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-07-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-07-25 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-07-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-05 tilføjes Vedtægter: 2018-02-05 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-09-15 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-09-14 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasvej 13, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Direktion: Per Ingvar Løkken (direktør) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-03 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Legale ejere: Per Ingvar Løkken (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Navne: LL Holding Horsens ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Reelle ejere: Per Ingvar Løkken (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-04-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-04-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2017-04-03 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-04-03 tilføjes Stiftere: Per Ingvar Løkken (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Vedtægter: 2017-04-03 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)