Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vidjekrogen 1, 5881 Skårup Fyn (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 37,3 Grader A/S. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 258, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-12-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Hedahl Kirkegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-01 tilføjes Legale ejere: 37,3 Grader A/S (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-11-01 fjernes Legale ejere: 03 03 52 ApS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Lykkegaard Rasmussen (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-01 fjernes Reelle ejere: Christian Torben Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Anne Lykkegaard Rasmussen (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 258, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2022-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 258, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 420.000,00 (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-11-30 tilføjes Navne: 37,3 Grader A/S (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-11-29 fjernes Navne: 37,3 Grader ApS (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-11-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Hedahl Kirkegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-11-01 fjernes Bestyrelse: Christian Torben Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (formand) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2021-11-01 fjernes Direktion: Henrik Hedahl Kirkegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-19 tilføjes Bestyrelse: Christian Torben Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (formand) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2020-10-18 fjernes Bestyrelse: Anne Lykkegaard Rasmussen (formand) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2020-10-19 tilføjes Legale ejere: 03 03 52 ApS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2020-10-19 tilføjes Reelle ejere: Christian Torben Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2020-10-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-19 tilføjes Vedtægter: 2020-10-19 (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2020-08-01 tilføjes Bestyrelse: Anne Lykkegaard Rasmussen (formand) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-08-01 tilføjes Direktion: Henrik Hedahl Kirkegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2020-07-31 fjernes Direktion: Henrik Hedahl Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-18 tilføjes Reelle ejere: Anne Lykkegaard Rasmussen (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2020-01-18 fjernes Reelle ejere: Henrik Hedahl Kirkegaard (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 258, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Femte Maj Plads 3, 1. th., 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@37-3.dk (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Femte Maj Plads 3, 1. th., 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Juelsvej 2, 5792 Årslev (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Hedahl Kirkegaard (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2018-05-15 fjernes Reelle ejere: Diana Kirkegaard (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-14 fjernes Reelle ejere: Henrik Hedahl Kirkegaard (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Juelsvej 2, 5792 Årslev (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Henrik Hedahl Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsesvirksomhed med beklædningsgenstande og udstyr samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-01 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: Jaegerslyst Holding ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2017-04-01 tilføjes Navne: 37,3 Grader ApS (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2017-04-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Hedahl Kirkegaard, Diana Kirkegaard (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2017-04-01 tilføjes Stiftere: Jaegerslyst Holding ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Vedtægter: 2017-04-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)