Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-12-05 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-05-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 2, 9600 Aars (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Direktion: Jan Søgaard (direktør) (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-04 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Legale ejere: HGS Holding ApS (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Navne: Grotrian Ejendomme ApS (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Reelle ejere: Lars Herskind Grotrian, Jan Søgaard (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-04-04 tilføjes Stiftere: HGS Holding ApS (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Vedtægter: 2017-04-04 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-04)