Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Tegningsregel |
Den 2019-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 100, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Bibranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-04 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Legale ejere: John Møllenberg (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Navne: Ludvig ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Reelle ejere: John Møllenberg (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Stiftere: P.B.I. Holding ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-25 fjernes Direktion: John Møllenberg (direktør) (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-25 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 100, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-03-27 Statstidende Dekret
Den 2019-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 100, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-11-15 tilføjes Direktion: John Møllenberg (direktør) (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-11-15 fjernes Direktion: Phillip Alexander Rye Skivesen (direktør) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-15 tilføjes Legale ejere: John Møllenberg (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-11-15 fjernes Legale ejere: Phillip Alexander Rye Skivesen (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-15 tilføjes Reelle ejere: John Møllenberg (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-11-15 fjernes Reelle ejere: Phillip Alexander Rye Skivesen (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 100, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 100, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-18 tilføjes Navne: Ludvig ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-06-17 fjernes Navne: Ludvigs Biler ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-06-18 fjernes Kontaktoplysninger: jacob@biscar.dk (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-15 tilføjes Bibranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-06-15 tilføjes Direktion: Phillip Alexander Rye Skivesen (direktør) (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-06-15 fjernes Direktion: Jacob Bisballe (direktør) (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-15 tilføjes Legale ejere: Phillip Alexander Rye Skivesen (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-06-15 fjernes Legale ejere: P.B.I. Holding ApS (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-15 tilføjes Reelle ejere: Phillip Alexander Rye Skivesen (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-06-15 fjernes Reelle ejere: Jacob Bisballe (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 100, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-04-04 tilføjes Direktion: Jacob Bisballe (direktør) (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-04-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er handel med personbiler og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-04 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@biscar.dk (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-04-04 tilføjes Legale ejere: P.B.I. Holding ApS (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-04-04 tilføjes Navne: Ludvigs Biler ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-04-04 tilføjes Reelle ejere: Jacob Bisballe (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2017-04-04 tilføjes Stiftere: P.B.I. Holding ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2017-04-04 tilføjes Vedtægter: 2017-04-04 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-28)