Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Nicolaus Gade 3, 5. 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 22, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2017-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Mersalg.dk ApS. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-04-12 tilføjes Navne: M. Sander Holding 2017 ApS (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-04-11 fjernes Navne: M. Sander Holding 2017 IVS (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-04-12 tilføjes Vedtægter: 2021-04-12 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-04-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-05-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-05-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 22, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Morten Sander Tjerrild (direktør) (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn, er forbundet dermed. (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-01 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: Morten Sander Tjerrild (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Navne: M. Sander Holding 2017 IVS (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2017-04-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Sander Tjerrild (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Stiftere: Morten Sander Tjerrild (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Vedtægter: 2017-04-01 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-04)