Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | Navne | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 tilføjes Vedtægter: 2022-07-11 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-05-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af salgs- og annonceringsplatforme samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 68.329,00 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-13 tilføjes Legale ejere: MAJO Invest ApS, JUH ApS, INVESTRU ApS, JFM Gruppen ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-12 fjernes Legale ejere: MAJO Invest ApS, JUH ApS, INVESTRU ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-13 tilføjes Reelle ejere: Martin Jensen, Jesper Urban (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-12 fjernes Reelle ejere: Martin Jensen, Jesper Urban (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-13 tilføjes Vedtægter: 2021-12-13 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-27 tilføjes Binavne: Next Advertising ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-24 tilføjes Navne: Nexta ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-23 fjernes Navne: Next Advertising ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-02-24 tilføjes Vedtægter: 2020-02-24 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2020-01-23 tilføjes Vedtægter: 2020-01-23 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 130, 3., 1264 København K (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Hjemmeside: www.nexta.io (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Bestyrelse: Morten Heuing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 63.816,00 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-10-23 tilføjes Vedtægter: 2018-10-23 (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-12-15 tilføjes Legale ejere: INVESTRU ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-12-14 fjernes Legale ejere: INVESTRU ApS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-15 tilføjes Vedtægter: 2017-12-15 (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Qvist Strunge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 56.948,00 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: INVESTRU ApS, MAJO Invest ApS, JUH ApS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Jensen, Jesper Urban (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 fjernes Legale ejere: MAJO Invest ApS, JUH ApS (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Jensen (formand) (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Jesper Urban (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af software samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-01 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: MAJO Invest ApS, JUH ApS (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-04-01 tilføjes Navne: Next Advertising ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Stiftere: MAJO Invest ApS, JUH ApS (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-04-01 tilføjes Vedtægter: 2017-04-01 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-04)