Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-13 fjernes Binavne: MKK Soho ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-01-01 tilføjes Navne: Madkastellet Kantiner II ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-01-01 tilføjes Vedtægter: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-12-31 fjernes Navne: Madkastellet Kantiner Soho ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-01 tilføjes Direktion: Martine Madsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Binavne: MKK Soho ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2020-01-08 fjernes Binavne: MKK 2018 ApS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-08 tilføjes Navne: Madkastellet Kantiner Soho ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2020-01-07 fjernes Navne: Madkastellet kantiner ApS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-08 tilføjes Vedtægter: 2020-01-08 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 11, 1715 København V (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Binavne: MKK 2018 ApS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-06-24 tilføjes Navne: Madkastellet kantiner ApS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-06-23 fjernes Navne: MKK 2017 ApS (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Vedtægter: 2019-06-24 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-06-01 tilføjes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Junert, Rasmus Pors (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-29 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 22, 1715 København V (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-07 fjernes Direktion: Rasmus Pors (direktør) (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Direktion: Rasmus Pors (direktør) (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 22, 1715 København V (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er kantinedrift, restaurationsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-04 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: martine@madkastellet.dk (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Legale ejere: MK FOODS ApS (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Navne: MKK 2017 ApS (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-04-04 tilføjes Stiftere: MK FOODS ApS (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Vedtægter: 2017-04-04 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-04)