Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 8, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Direktion: Jette Marie Nissen (direktør) (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-02 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Legale ejere: Jette Marie Nissen (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Navne: Nybo-Agro IVS (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes ObligatoriskEmail: jettemnissen@gmail.com (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Reelle ejere: Jette Marie Nissen (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Stiftere: Jette Marie Nissen (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-02-22 fjernes Direktion: Henning Andreas Nissen (direktør) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2017-10-17 tilføjes ObligatoriskEmail: jettemnissen@gmail.com (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 8, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Direktion: Henning Andreas Nissen (direktør) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2017-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-02 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Legale ejere: Jette Marie Nissen (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Navne: Nybo-Agro IVS (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Reelle ejere: Jette Marie Nissen (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Stiftere: Jette Marie Nissen (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Vedtægter: 2017-04-02 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-05)