Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 451, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 451, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2017-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: RESTAURANT KOEFOED ApS. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RESTAURANT KOEFOED ApS. (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Haldrup & Mikkelsen ApS. (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2023-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 451, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Abel Cathrines Gade 11, 3. th., 1654 København V (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: thomashaldrup@gmail.com (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Navne: Holding af 2017 HT ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-21 fjernes Navne: Holding af 2017 HT IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Vedtægter: 2021-09-22 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-11 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abel Cathrines Gade 11, 3. th., 1654 København V (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2017-04-03 tilføjes Direktion: Thomas Kongsted Haldrup (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive eller eje restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-03 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Legale ejere: Thomas Kongsted Haldrup (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Navne: Holding af 2017 HT IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-04-03 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kongsted Haldrup (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2017-04-03 tilføjes Stiftere: Thomas Kongsted Haldrup (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Thomas Haldrup (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-04-03 tilføjes Vedtægter: 2017-04-03 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-03)