Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Marcus | 28.03.2017 | 04.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Lindgaard | 10.06.2021 | 04.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Vestergaard | 10.06.2021 | 04.01.2024 | formand |
Anders Marcus | 28.03.2017 | 04.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dahlgaard | 28.03.2017 | 10.06.2021 | formand |
Pernille Thøger Baltzersen | 28.03.2017 | 18.09.2020 | bestyrelsesmedlem |