Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Innova Huse ApS. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjeldvej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Direktion: Søren Bisgaard (direktør) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Legale ejere: Søren Bisgaard (offentliggjort 2018-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Navne: Søren Bisgaard Holding ApS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Reelle ejere: Søren Bisgaard (offentliggjort 2018-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Stiftere: Søren Bisgaard (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Vedtægter: 2017-03-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-03)