Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-09 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2017-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: JHJ HOLDING, SKJERN ApS. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: JHJ HOLDING, SKJERN ApS. (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JHJ HOLDING, SKJERN ApS. (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søparken 15, 7451 Sunds (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2023-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Linåparken 67, 7451 Sunds (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2020-10-01 fjernes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linåparken 67, 7451 Sunds (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2017-03-30 tilføjes Direktion: Nikolaj Bjerre Thybo (direktør) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-30 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Bjerre Thybo (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Navne: NBT Holding ApS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Bjerre Thybo (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2017-03-30 tilføjes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2017-03-30 tilføjes Stiftere: Nikolaj Bjerre Thybo (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Vedtægter: 2017-03-30 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-03)