Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 18, st., 1253 København K (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 35, st., 1260 København K (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 35, st., 1260 København K (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Pejrupvej 34, 5560 Aarup (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 tilføjes Binavne: Camillalundbye.com ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-18 fjernes Binavne: Camillalundbye.com IVS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-10 tilføjes Navne: Raised By Wolves ApS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-09 fjernes Navne: Raised By Wolves IVS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-10 tilføjes Vedtægter: 2020-05-10 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 tilføjes Binavne: Camillalundbye.com IVS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-01-17 tilføjes Vedtægter: 2020-01-17 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pejrupvej 34, 5560 Aarup (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2017-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundegårdshaven 15, 4030 Tune (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-07-31 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-07-01 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundegårdshaven 15, 4030 Tune (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Kasper Dalby (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-04-01 (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Dalby (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-04-01 tilføjes Navne: Raised By Wolves IVS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2017-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Dalby (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Stiftere: Kasper Dalby (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-04-01 tilføjes Vedtægter: 2017-04-01 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2017-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-02)