Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-21 tilføjes Bestyrelse: Claus Aagaard Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-21 fjernes Bestyrelse: Martin Dræbye Gantzhorn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-20 fjernes Bestyrelse: Per Bjerg Christensen (næstformand) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-11-10 fjernes Bestyrelse: Steen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-24 tilføjes Bestyrelse: Steen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2022-03-24 fjernes Bestyrelse: Steen Puch Holm-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-06-19 tilføjes Bestyrelse: Steen Puch Holm-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-06-18 fjernes Bestyrelse: Anne Buhl Bjelke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-05 fjernes Bestyrelse: Simon Evers Hjelmborg (formand) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-26 tilføjes Bestyrelse: Simon Evers Hjelmborg (formand) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-03-26 fjernes Bestyrelse: Steen Jensen (næstformand) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-26 tilføjes Direktion: Steen Rode (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-26 fjernes Direktion: Simon Evers Hjelmborg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-26 tilføjes Vedtægter: 2020-03-26 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-12 tilføjes Bestyrelse: Claus Berner Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2018-04-11 fjernes Bestyrelse: Claus Berner Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-22 tilføjes Bestyrelse: Steen Puch Holm-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2018-03-22 fjernes Bestyrelse: Steen Rode (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-03 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2017-03-29 tilføjes Bestyrelse: Steen Rode (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-03-29 tilføjes Binavne: Bech-Bruun P/S, Bech-Bruun Law Firm P/S, Bech-Bruun Advokatfirma P/S (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Direktion: Simon Evers Hjelmborg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2017-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 11.200.000,00 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Legale ejere: Bech-Bruun (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-29 fjernes Legale ejere: Bech-Bruun (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-29 tilføjes Navne: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Stiftere: Bech-Bruun (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af den administrerende direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Vedtægter: 2017-03-29 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-31)