Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Navne: Valdal Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: Valdal Ejendomme IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnekrogen 13, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnekrogen 13, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnekrogen 13, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2018-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 33, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: regnskab@valdal.com (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-04-04 fjernes Kontaktoplysninger: bogh.ejd@valdal.com (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 33, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnekrogen 13, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: bogh.ejd@valdal.com (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-03-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-03-29 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnekrogen 13, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-03-29 tilføjes Direktion: Kresten Mikael Valdal (direktør) (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-29 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Legale ejere: Valdal Holding ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Navne: Valdal Ejendomme IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-03-29 tilføjes Reelle ejere: Kresten Mikael Valdal (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Stiftere: Valdal Holding ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-29 tilføjes Vedtægter: 2017-03-29 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-31)