Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Direktion | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Milma Regnskab ApS. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2019-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Milma Regnskab ApS. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2019-11-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Click-Monster ApS. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2020-02-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Hemura Invest ApS. (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribevej 64, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Binavne: Milma Invest ApS, Milma Gruppen ApS, Milma ApS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-31 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Kontaktoplysninger: holding@milma.dk (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Legale ejere: Jens Hessellund (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Navne: Milma Holding ApS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Reelle ejere: Jens Hessellund (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Stiftere: Jens Hessellund (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-02-02 Statstidende Dekret
Den 2022-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Direktion: Jens Hessellund (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-01-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 tilføjes Binavne: Milma Invest ApS, Milma Gruppen ApS, Milma ApS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2019-12-05 fjernes Binavne: Milma IvS, Milma Invest IvS, Milma Gruppen IvS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2019-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2019-12-05 tilføjes Navne: Milma Holding ApS (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2019-12-04 fjernes Navne: Milma Holding IvS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-05 tilføjes Vedtægter: 2019-12-05 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2019-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2019-12-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-08-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: holding@milma.dk (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribevej 64, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Binavne: Milma IvS, Milma Invest IvS, Milma Gruppen IvS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2017-03-31 tilføjes Direktion: Jens Hessellund (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2017-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og formueforvaltning, herunder for andre selskaber, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-31 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Legale ejere: Jens Hessellund (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Navne: Milma Holding IvS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2017-03-31 tilføjes Reelle ejere: Jens Hessellund (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Stiftere: Jens Hessellund (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2017-03-31 tilføjes Vedtægter: 2017-03-31 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2017-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2017-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)