Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Aspvej 26, 7600 Struer (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Direktion: Marie Bastrup Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-20 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Kontaktoplysninger: marie.bastrup@gmail.com (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Legale ejere: BASTRUP HOLDING STRUER ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Navne: DM Bastrup Holding ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Reelle ejere: Ingolf Bastrup Jakobsen (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Stiftere: Marie Bastrup Sørensen, Dan Bastrup Sørensen (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: 20 TOLV ApS. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2018-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2018-02-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-14 tilføjes Vedtægter: 2018-02-14 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aspvej 26, 7600 Struer (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Direktion: Marie Bastrup Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde anparter i 20Tolv ApS, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-20 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: marie.bastrup@gmail.com (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Legale ejere: BASTRUP HOLDING STRUER ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Navne: DM Bastrup Holding ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Reelle ejere: Ingolf Bastrup Jakobsen (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-03-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Stiftere: Marie Bastrup Sørensen, Dan Bastrup Sørensen (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Vedtægter: 2017-03-20 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)