Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Axel Heides Gade 14, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-30 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Legale ejere: Jesper Warming (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Navne: BBBBB IVS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes ObligatoriskEmail: jesperwarminghansen@gmail.com (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Reelle ejere: Jesper Warming (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Stiftere: Oliver Behrensdorff, Jacob Hundahl Frandsen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-07-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-07-20 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-09-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-06-14 fjernes Direktion: Jesper Warming (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2017-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Heides Gade 14, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 86, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 tilføjes Direktion: Jesper Warming (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2017-11-28 fjernes Direktion: Oliver Behrensdorff (direktør) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 tilføjes Legale ejere: Jesper Warming (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-11-28 fjernes Legale ejere: Oliver Behrensdorff, Jacob Hundahl Frandsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 tilføjes Navne: BBBBB IVS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-11-27 fjernes Navne: LunarSkins IVS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 tilføjes ObligatoriskEmail: jesperwarminghansen@gmail.com (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-11-27 fjernes ObligatoriskEmail: info@lunarskins.com (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 tilføjes Reelle ejere: Jesper Warming (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-11-28 tilføjes Vedtægter: 2017-11-28 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-11-28 fjernes Bestyrelse: Jacob Hundahl Frandsen (næstformand) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@lunarskins.com (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-27 fjernes Hjemmeside: LunarSkins.com (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 86, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 65, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 65, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-03-30 tilføjes Bestyrelse: Jacob Hundahl Frandsen (næstformand) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-03-30 tilføjes Direktion: Oliver Behrensdorff (direktør) (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med digital service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Primært vil servicen blive leveret igennem internettet. (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-30 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-03-30 tilføjes Hjemmeside: LunarSkins.com (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-03-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lunarskins.com (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-03-30 tilføjes Legale ejere: Oliver Behrensdorff, Jacob Hundahl Frandsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-03-30 tilføjes Navne: LunarSkins IVS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-03-30 tilføjes ObligatoriskEmail: info@lunarskins.com (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-03-30 tilføjes Stiftere: Oliver Behrensdorff, Jacob Hundahl Frandsen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne alene. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-03-30 tilføjes Vedtægter: 2017-03-30 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)