Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af elektricitet, grøn energi og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 tilføjes Navne: Mejnerts Grøn Energi A/S (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-28 fjernes Navne: Fjordgrønt A/S (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forsingevej 4, 4470 Svebølle (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandlystvej 10, 4520 Svinninge (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-27 tilføjes Legale ejere: Mejnerts Holding ApS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-27 fjernes Legale ejere: KLM Landbrug Holding ApS, P. Mejnertsen Holding ApS, MEJNA INVEST ApS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlystvej 10, 4520 Svinninge (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-03-17 tilføjes Bestyrelse: Kasper Leonhardt Mejnertsen (formand) (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Direktion: Niels Mejnertsen (direktør) (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikationsvirksomhed, handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2017-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-17 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Legale ejere: KLM Landbrug Holding ApS, P. Mejnertsen Holding ApS, MEJNA INVEST ApS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-03-17 tilføjes Navne: Fjordgrønt A/S (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2017-03-17 tilføjes Reelle ejere: Kasper Leonhardt Mejnertsen, Peter Mejnertsen, Niels Mejnertsen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Stiftere: P. Mejnertsen Holding ApS, MEJNA INVEST ApS, KLM Landbrug Holding ApS (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Vedtægter: 2017-03-17 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2017-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-30)