Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkegade 25, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-29 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Legale ejere: Nicolai Gabold Holding IVS, Enhjørning Tømmermænd Holding IVS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Navne: Vapit IVS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Stiftere: Philip Vaarskov Holding IVS, Nicolai Gabold Holding IVS, Enhjørning Tømmermænd Holding IVS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-09-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2018-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-03-26 fjernes Legale ejere: Philip Vaarskov Holding IVS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-03-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-12-01 fjernes Direktion: Nicolai Hagen Gabold (direktør) (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-01 fjernes Direktion: Oskar Tranum Mortensen (direktør) (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkegade 25, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Direktion: Oskar Tranum Mortensen (direktør) (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med konceptudvikling, formidling af udlejning af udstyr mm. og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-29 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500,00 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Legale ejere: Philip Vaarskov Holding IVS, Nicolai Gabold Holding IVS, Enhjørning Tømmermænd Holding IVS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-03-29 tilføjes Navne: Vapit IVS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Stiftere: Philip Vaarskov Holding IVS, Nicolai Gabold Holding IVS, Enhjørning Tømmermænd Holding IVS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 direktører i forening. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-03-29 tilføjes Vedtægter: 2017-03-29 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)