Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Mette Friis-Mikkelsen Design ApS. (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 46, 1. tv., 1660 København V (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-29 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-21 fjernes Legale ejere: Mette Friis-Mikkelsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-21 fjernes Navne: Mette Friis-Mikkelsen Holding ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-21 fjernes Stiftere: Mette Friis-Mikkelsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-10-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-19 Statstidende Dekret
Den 2018-12-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Mette Friis-Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 46, 1. tv., 1660 København V (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Direktion: Mette Friis-Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-29 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Legale ejere: Mette Friis-Mikkelsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Navne: Mette Friis-Mikkelsen Holding ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Stiftere: Mette Friis-Mikkelsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Vedtægter: 2017-03-29 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)