Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Højdevej 24, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-27 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Kontaktoplysninger: danielsogaardnielsen@gmail.com (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Legale ejere: Daniel Søgaard Nielsen (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Navne: Dasoni Holding IVS (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes ObligatoriskEmail: danielsogaardnielsen@gmail.com (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Stiftere: Daniel Søgaard Nielsen (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 fjernes Direktion: Daniel Søgaard Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2017-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højdevej 24, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Direktion: Daniel Søgaard Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2017-03-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som Holding Selskab, hvor igennem der ejes aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-27 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: danielsogaardnielsen@gmail.com (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Legale ejere: Daniel Søgaard Nielsen (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Navne: Dasoni Holding IVS (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes ObligatoriskEmail: danielsogaardnielsen@gmail.com (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Stiftere: Daniel Søgaard Nielsen (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)