Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Dekret | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 79, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-07-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-29 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Legale ejere: DES-FUN-DUR Holding ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Navne: Office4rent IVS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Reelle ejere: André Jacquet (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Stiftere: DES-FUN-DUR Holding ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-01-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-02-26 Statstidende Dekret
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Direktion: André Jacquet (direktør) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 79, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 49, 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-12-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 49, 7500 Holstebro (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2017-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-03-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Direktion: André Jacquet (direktør) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2017-03-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udlejning af kontorlokaler samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-07-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-29 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Legale ejere: DES-FUN-DUR Holding ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Navne: Office4rent IVS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Reelle ejere: André Jacquet (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Stiftere: DES-FUN-DUR Holding ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2017-03-29 tilføjes Vedtægter: 2017-03-29 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)