Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelløkkevej 2, 8305 Samsø (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-29 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Hjemmeside: www.diqm.de (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@diqm.de (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Legale ejere: Jan Scholz, ANTESE ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Navne: DIQM ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Reelle ejere: Henrik Gylling Crüger (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Stiftere: ANTESE ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-06 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-01-24 fjernes Direktion: Henrik Gylling Crüger (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-07-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Henrik Gylling Crüger (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Holger Crüger (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelløkkevej 2, 8305 Samsø (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2022-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 21, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-01 tilføjes Direktion: Holger Crüger (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2020-01-31 fjernes Direktion: Henrik Gylling Crüger (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 21, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2019-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 21, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-08 tilføjes Vedtægter: 2019-05-08 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 21, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 21, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-06-14 tilføjes Legale ejere: ANTESE ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-06-13 fjernes Legale ejere: ANTESE ApS (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-14 tilføjes Reelle ejere: Henrik Gylling Crüger (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-05-17 tilføjes Legale ejere: Jan Scholz (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 21, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 21, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filmbyen 21, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-03-29 tilføjes Direktion: Henrik Gylling Crüger (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2017-03-29 tilføjes Formål: 2.1 Selskabets formål er udvikling, produktion og markedsføring af sundhedsrelaterede IT-løsning, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-29 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Hjemmeside: www.diqm.de (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@diqm.de (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Legale ejere: ANTESE ApS (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-03-29 tilføjes Navne: DIQM ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2017-03-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2017-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-03-29 tilføjes Stiftere: ANTESE ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2017-03-29 tilføjes Vedtægter: 2017-03-29 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2017-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-06)