Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Horslundvej 8, 7550 Sørvad (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Direktion: Mogens Dahl (direktør) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-23 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Legale ejere: Mogens Dahl Holding ApS, Mogens Dahl (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Navne: Ingeniørfirmaet Mogens Dahl ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Reelle ejere: Mogens Dahl (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Stiftere: Mogens Dahl Holding ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horslundvej 8, 7550 Sørvad (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Direktion: Mogens Dahl (direktør) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve rådgivende ingeniørvirksomhed, samt anden virksomhed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-23 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Legale ejere: Mogens Dahl Holding ApS, Mogens Dahl (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Navne: Ingeniørfirmaet Mogens Dahl ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Reelle ejere: Mogens Dahl (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Stiftere: Mogens Dahl Holding ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Vedtægter: 2017-03-23 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2017-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-31)