Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Leif Wilson Laustsen | 10.06.2023 | formand |
Jens Thomas Holm Jespersen | 28.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torsten Buhl | 15.05.2019 | 07.06.2023 | formand |
Peter Høyer Toft | 15.05.2019 | 27.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Fruerskov Andersen | 28.03.2017 | 15.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bent Claudi Lassen | 28.03.2017 | 15.05.2019 | formand |
Jes Grandt Nielsen | 28.03.2017 | 01.01.2019 | bestyrelsesmedlem |