Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Leosalle 34, 6270 Tønder (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-28 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Legale ejere: Peter Sørensen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Navne: PS 2017 Holding IVS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Reelle ejere: Peter Sørensen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Stiftere: Peter Sørensen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Peter Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leosalle 34, 6270 Tønder (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Direktion: Peter Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-03-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde aktier, foretage investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-28 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Legale ejere: Peter Sørensen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Navne: PS 2017 Holding IVS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Reelle ejere: Peter Sørensen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Stiftere: Peter Sørensen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)