Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-08-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sciformatics Holding IVS. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2020-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Venøgade 18, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-28 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Legale ejere: Pernille Nyvang Lager (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Navne: Pernille Nyvang IVS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Reelle ejere: Pernille Nyvang Lager (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Stiftere: Pernille Nyvang Lager (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-10-20 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2019-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Pernille Nyvang Lager (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Venøgade 18, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Direktion: Pernille Nyvang Lager (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-28 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.782,00 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Legale ejere: Pernille Nyvang Lager (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Navne: Pernille Nyvang IVS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Reelle ejere: Pernille Nyvang Lager (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Stiftere: Pernille Nyvang Lager (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2017-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)